Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helge Blicher Møller | 17.02.1986 | 30.04.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helge Blicher Møller | 17.02.1986 | 30.04.2008 | bestyrelse |
Lis Møller | 17.02.1986 | 30.04.2008 | bestyrelse |
Kirsten Birgitte Blicher Møller | 17.02.1986 | 30.04.2008 | bestyrelse |
Claus Steen Jensen | 17.02.1986 | 08.02.1994 | suppleant |
Christian Lohse | 17.02.1986 | 18.11.1991 | bestyrelse |
Flemming Kjærulf Rasmussen | 17.02.1986 | 18.11.1991 | bestyrelse |
Mette Marie Pedersen | 17.02.1986 | 18.11.1991 | formand |
Johannes Jensen | 17.02.1986 | 30.01.1989 | bestyrelse |
Flemming Kjærulf Rasmussen | 17.02.1986 | 16.03.1988 | bestyrelse |
Per Søren Hansen | 17.02.1986 | 16.03.1988 | formand |