Sektion (alle) | |||||||
Formål | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Revisor | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning og drift af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-03 tilføjes Legale ejere: LIJ INVEST ApS (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-03 fjernes Legale ejere: NSTEKNIK HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-03 tilføjes Navne: Aa Mølle A/S (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-02 fjernes Navne: SABRO HOLDING A/S (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-03 tilføjes Reelle ejere: Linhardt Jensen (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-02 fjernes Reelle ejere: Linhardt Jensen (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-03 tilføjes Vedtægter: 2024-09-03 (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2008-08-28 sletter virksomheden Ejerskaber: SABRO BYGNINGER A/S. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2009-06-18 sletter virksomheden Ejerskaber: SABRO INDUSTRI ApS. (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søhøjvej 25, 9560 Hadsund (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 17, 1., 9560 Hadsund (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-05-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 tilføjes Bestyrelse: Susanne Bisgaard Klausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-21 fjernes Bestyrelse: Thomas Christian Riise (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 17, 1., 9560 Hadsund (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmagervej 2, 8543 Hornslet (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: susanne.klausen@lij-invest.dk (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-24 tilføjes Bestyrelse: Thomas Christian Riise (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-02-18 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-02-18 fjernes Revisor: 18. juni 2024 P/S, 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmagervej 2, 8543 Hornslet (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmagervej 2, 8543 Hornslet (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-06 fjernes Bestyrelse: Inge Rytter Ladefoged Jensen (formand) (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-03 tilføjes Bestyrelse: Michael Leth (formand) (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2015-06-03 fjernes Bestyrelse: Flemming Bjerregaard Rasmussen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Revisor: 18. juni 2024 P/S, 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2015-06-03 fjernes Revisor: DANSK REVISION MARIAGERFJORD, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2012-05-30 tilføjes Bestyrelse: Jesper Ladefoged Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-30 fjernes Bestyrelse: Jørgen Bjarne Krogh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-23 tilføjes Revisor: DANSK REVISION MARIAGERFJORD, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2012-05-23 fjernes Revisor: 18. juni 2024 P/S, 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier i Sabro A/S samt i øvrigt at være holdingselskab for kontrollerende aktie- og anpartsposter i med Sabro A/S koncernforbundne selskaber. (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2011-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 tilføjes Vedtægter: 2011-05-03 (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2009-04-23 tilføjes Revisor: 18. juni 2024 P/S, 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-01-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmagervej 2, 8543 Hornslet (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmagervej 2, 8543 Hornslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-08 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Bjarne Krogh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-08 fjernes Bestyrelse: Lars Fensbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-08 tilføjes Direktion: Linhardt Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-08 fjernes Direktion: Lars Fensbo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-01-28)
Den 2003-12-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmagervej 2, 8543 Hornslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-17 tilføjes Bestyrelse: Lars Fensbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-17 tilføjes Direktion: Lars Fensbo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Legale ejere: NSTEKNIK HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2003-12-17 tilføjes Navne: SABRO HOLDING A/S (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2003-12-17 tilføjes Reelle ejere: Linhardt Jensen, Linhardt Jensen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2003-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-12-17 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Stiftere: NSTEKNIK HOLDING ApS, FENSBO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2003-12-19)
Den 2003-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)