Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anne-Beth Madsby | 01.06.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mai-Britt Jensen | 16.10.2020 | 31.05.2024 | direktør |
Thomas Kruse | 03.02.2020 | 16.10.2020 | direktør |
Peer Rysgaard | 15.03.2019 | 03.02.2020 | direktør |
Smilla Camilla Nørhave | 01.07.2016 | 15.03.2019 | direktør |
Peer Rysgaard | 22.03.2010 | 01.07.2016 | direktør |
Jeanette Ulf Damsholt | 01.01.2008 | 22.03.2010 | direktør |
Peer Rysgaard | 01.07.2007 | 01.01.2008 | direktør |
Per Inge Oscar Løfstedt | 02.09.1993 | 05.12.1994 | direktør |
Hanne Gjørup Hansen | 01.03.1986 | 22.06.2007 | direktør |
Jørn Jensen Holm | 01.03.1986 | 02.09.1993 | direktør |
Preben Nesager-Hansen | 01.03.1986 | 06.03.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Hansen | 16.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Simon Skov Hedelund | 27.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mai-Britt Jensen | 29.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Skov Schelde | 01.03.2006 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Hansen | 04.11.2019 | 29.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hjorth | 08.05.2018 | 08.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Rene Raarup | 05.12.2014 | 27.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peer Rysgaard | 01.10.2013 | 29.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Preben Nesager-Hansen | 03.05.2012 | 01.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hjorth | 09.05.2011 | 05.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Riberholt | 09.05.2011 | 03.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Jakobsen | 09.05.2011 | 12.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Preben Nesager-Hansen | 12.05.2010 | 09.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Peer Rysgaard | 01.03.2006 | 09.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hjorth | 26.05.2003 | 12.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Preben Nesager-Hansen | 26.05.2003 | 01.03.2006 | formand |
Birthe Marianne Christiansen | 01.09.2002 | 26.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Knud Hallas Beer | 23.05.1997 | 05.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Jensen Holm | 10.05.1995 | 23.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Anders Houmann | 02.09.1993 | 26.05.2003 | formand |
Nicolai Theodor Christiansen | 02.09.1993 | 31.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Tom Lindhardt Wils | 02.09.1993 | 07.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
Erik de Fønss | 02.09.1993 | 08.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Larsen | 02.09.1993 | 08.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Lauritzen Geltzer Schou | 02.09.1993 | 30.12.1993 | bestyrelsesmedlem |
Per Inge Oscar Løfstedt | 02.09.1993 | 14.09.1993 | bestyrelsesmedlem |
Geir Magnus Jansen | 01.03.1986 | 19.06.1995 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Jensen Holm | 01.03.1986 | 02.09.1993 | bestyrelsesmedlem |
Geir Magnus Jansen | 01.03.1986 | 02.09.1993 | bestyrelsesmedlem |
Preben Nesager-Hansen | 01.03.1986 | 02.09.1993 | bestyrelsesmedlem |
Allan Holden | 01.03.1986 | 02.09.1993 | formand |
Jørgen Anders Houmann | 01.03.1986 | 06.03.1992 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Jensen Holm | 01.03.1986 | 14.09.1990 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Theodor Christiansen | 01.03.1986 | 23.08.1990 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jørgen Andersen | 01.03.1986 | 23.08.1990 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Trend Bakmann | 01.03.1986 | 26.09.1989 | bestyrelsesmedlem |