Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Direktion | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Formål | Revisor | Legale ejere | Tegningsregel | ||||
Stiftere | Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-11 tilføjes Bestyrelse: Espen Viig Syversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-11 fjernes Bestyrelse: Katalin Piroska Paldeak Pålsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-20 tilføjes Direktion: Thomas Dichoe Skov (direktør) (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-20 fjernes Direktion: Jesper Olesen (direktør) (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-09 tilføjes Binavne: Hoteldrift CO Copenhagen Airport A/S, Hoteldrift CL Copenhagen Airport A/S, Comfort Hotel Copenhagen Airport A/S, Clarion Hotel Copenhagen Airport A/S (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-08 fjernes Binavne: Hotelldrift CL Kastrup A/S (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-08 tilføjes Navne: Hotel Operations Copenhagen Airport A/S (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 fjernes Navne: Hotel CL Copenhagen Airport A/S (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-08 tilføjes Vedtægter: 2021-09-08 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-27 tilføjes Vedtægter: 2021-01-27 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-17 tilføjes Binavne: Hotelldrift CL Kastrup A/S (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-10-17 tilføjes Navne: Hotel CL Copenhagen Airport A/S (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-10-16 fjernes Navne: Hotelldrift CL Kastrup A/S (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-17 tilføjes Vedtægter: 2018-10-17 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-13 tilføjes Direktion: Jesper Olesen (direktør) (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2018-08-13 fjernes Direktion: Behxhet Sumiq (direktør) (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-13 tilføjes Reelle ejere: Petter Anker Stordalen (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-12-12 fjernes Reelle ejere: Petter Anker Stordalen (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Behxhet Sumiq (direktør) (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2017-06-01 fjernes Direktion: Katalin Piroska Paldeak Pålsson (direktør) (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-01 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive anlægsinvestering i fast ejendom og hotelvirksomhed, samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-02-10 tilføjes Bestyrelse: Katalin Piroska Paldeak Pålsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2017-02-10 fjernes Bestyrelse: Carl Marcus Carlsson (formand) (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-02-10 tilføjes Direktion: Katalin Piroska Paldeak Pålsson (direktør) (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-02-10 fjernes Direktion: Sara Christina Petersdotter Heiner Asplund (direktør) (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-02-10 tilføjes Navne: Hotelldrift CL Kastrup A/S (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2017-02-09 fjernes Navne: EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERBORG (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-02-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-10 tilføjes Vedtægter: 2017-02-10 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2017-02-08 tilføjes Legale ejere: CHOICE HOTELS & RESORTS A/S (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-08 fjernes Legale ejere: Capona Debutanten AB (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-15 tilføjes Bestyrelse: Carl Marcus Carlsson (formand) (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2015-12-15 fjernes Bestyrelse: Per-Olov Karlsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-14 fjernes Bestyrelse: Mads Breder Koch (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-15 tilføjes Direktion: Sara Christina Petersdotter Heiner Asplund (direktør) (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2015-12-15 fjernes Direktion: Ulrika Vos (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-01 tilføjes Bestyrelse: Mads Breder Koch (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 fjernes Bestyrelse: John Olof Thomas Clas Hjorth (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-02 tilføjes Direktion: Ulrika Vos (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-02 fjernes Direktion: Solveig Margareta Wadman (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-01 tilføjes Bestyrelse: Ulrika Vos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-01 fjernes Bestyrelse: Solveig Margareta Wadman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive anlægsinvestering i fast ejendom, herunder drift og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2010-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af henholdsvis bestyrelsens formand i forening med direktøren, bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller tre bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 tilføjes Vedtægter: 2010-05-17 (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2004-10-06)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-25 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2004-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Colbjørnsensgade 7, 1652 København V (offentliggjort 2003-11-28)
Den 2004-01-30 tilføjes Bestyrelse: Solveig Margareta Wadman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-30 fjernes Bestyrelse: Klaus Revsbech (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-30 tilføjes Direktion: Solveig Margareta Wadman (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-30 fjernes Direktion: Bjørn Stubberud (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-01 tilføjes Legale ejere: Capona Debutanten AB (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2003-03-31 tilføjes Bestyrelse: Jon Erik Brøndmo (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-31 fjernes Bestyrelse: Torgeir Silseth (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-31 tilføjes Direktion: Bjørn Stubberud (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-31 fjernes Direktion: Ronni Guldbrandsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-15 tilføjes Bestyrelse: Torgeir Silseth (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-15 tilføjes Direktion: Torgeir Silseth (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-15 fjernes Direktion: Torgeir Silseth (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-01 fjernes Bestyrelse: Niels Knud Vester (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-01 fjernes Direktion: Niels Knud Vester (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Colbjørnsensgade 7, 1652 København V (offentliggjort 2003-11-28)
Den 2001-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbenrå 6, 1124 København K (offentliggjort 2001-02-15)
Den 2001-04-17 tilføjes Bestyrelse: Klaus Revsbech (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-17 fjernes Bestyrelse: Morten Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbenrå 6, 1124 København K (offentliggjort 2001-02-15)
Den 2001-01-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-01 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Beyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-01 tilføjes Direktion: Niels Knud Vester (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-01 fjernes Direktion: Jens Erik Beyer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-01 tilføjes Navne: EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERBORG (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2001-01-01 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbenrå 6, 1124 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 fjernes Navne: INTERSCAN HOTEL SØNDERBORG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-10-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2004-10-06)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-30 fjernes Bibranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2000-11-16)
Den 2000-09-30 fjernes Hovedbranche: Hoteller med restauration (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-05 tilføjes Bestyrelse: Flemming Heegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-05 fjernes Bestyrelse: Jeanne Kjærsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-27 tilføjes Bestyrelse: Jeanne Kjærsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-27 fjernes Bestyrelse: Steen Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-27 tilføjes Direktion: Jens Erik Beyer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-27 fjernes Direktion: Steen Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-05 tilføjes Navne: INTERSCAN HOTEL SØNDERBORG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-04 fjernes Navne: INTERSCAN HOTEL- & KONFERENCECENTER SØNDERBORG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-04 fjernes Direktion: Jens Erik Beyer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-12-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 fjernes Bestyrelse: Søren Møller-Damgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-06-27 fjernes Direktion: Bent Rasmussen Kühl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-01-17 fjernes Bestyrelse: Leif Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-11-30 fjernes Direktion: Flemming Lindrum Toft (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-06-28 fjernes Direktion: Frank Østerlund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-06-28 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Bibranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2000-11-16)
Den 1989-12-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-27 fjernes Bestyrelse: Finn Martensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-04-28 fjernes Bestyrelse: Inga Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-01-30 fjernes Bestyrelse: Kersi Framroza Porbunderwala (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-01-30 fjernes Direktion: Jørgen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-12-08 fjernes Bestyrelse: Keld Søren Bjergegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-08-02 fjernes Bestyrelse: Karsten Høgh Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-04-28 fjernes Bestyrelse: Lars Ring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-03-09 fjernes Direktion: Jørn Rüsz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-03-09 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-06 tilføjes Navne: INTERSCAN HOTEL- & KONFERENCECENTER SØNDERBORG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-05-05 fjernes Navne: ASX 9747 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbenrå 6, 1124 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-03-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Ring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-03-01 tilføjes Direktion: Jørn Rüsz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Hovedbranche: Hoteller med restauration (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-03-01 tilføjes Navne: ASX 9747 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-03-01 tilføjes Reelle ejere: Petter Anker Stordalen (offentliggjort 2018-02-08)
Den 1986-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1986-03-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, EY Godkendt Revisionspartnerselskab, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)