Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Johannes Poulsen | 01.03.1986 | 18.08.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tage Benedikt Bundgaard | 19.05.2005 | 18.08.2005 | bestyrelse |
Klaus Juhl Wulff | 08.09.2004 | 18.08.2005 | bestyrelse |
Kai Tholstrup Madsen | 01.03.1986 | 18.08.2005 | bestyrelse |
Finn Johannes Poulsen | 01.03.1986 | 18.08.2005 | bestyrelse |
Keld Søren Bjergegaard | 01.03.1986 | 19.05.2005 | bestyrelse |
Else Kathrine Poulsen | 01.03.1986 | 20.08.1993 | bestyrelse |
Jørgen Daniel Kruuse | 01.03.1986 | 20.08.1993 | bestyrelse |
Preben Svenning Hansson | 01.03.1986 | 20.08.1993 | bestyrelse |