Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-06-20 fjernes Navne: YNF 2078 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Borghaven 1-3, 2500 Valby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 fjernes Regnskabs år: --05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 fjernes Regnskabs år: --05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 fjernes Revisor: DMC REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 fjernes Stiftere: Sven Horsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-26 fjernes Direktion: Poul Michael Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-06 tilføjes Vedtægter: 1986-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borghaven 1-3, 2500 Valby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Direktion: Poul Michael Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Navne: YNF 2078 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Regnskabs år: --05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Regnskabs år: --05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Revisor: DMC REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Stiftere: Sven Horsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)