Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marianne Gade | 01.07.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bente Bruun Albeck-Madsen | 17.04.2007 | 01.07.2008 | direktør |
Torsten Bagger Østervig | 15.08.2006 | 17.04.2007 | direktør |
Bente Bruun Albeck-Madsen | 22.10.2003 | 14.08.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Nikolaj Bech | 06.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Juul Nielsen | 14.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Anders Kristensen | 01.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Kent Jørgen Lindberg | 01.12.2008 | formand |
Gert Storkborg Jensen | 19.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jens Arne Hedegaard Jensen | 22.10.2003 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Overgaard Sørensen | 24.10.2010 | 14.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bente Bruun Albeck-Madsen | 01.12.2008 | 24.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Overgaard Sørensen | 02.03.2006 | 01.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Erik Møller Nielsen | 24.05.2004 | 31.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Arne Munkholt Jensen | 22.10.2003 | 04.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ole Wille | 22.10.2003 | 01.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Benny Balle Jensen | 22.10.2003 | 01.12.2008 | formand |
Kjeld Westergaard | 22.10.2003 | 02.03.2006 | bestyrelsesmedlem |