Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørn Ankær Thomsen | 11.05.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Elizabeth Ankær Thomsen | 17.05.2013 | 11.05.2015 | direktør |
Elisabeth Gulddal Thomsen | 26.05.2004 | 25.04.2013 | direktør |
Jørn Ankær Thomsen | 28.02.1986 | 26.05.2004 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Ankær Thomsen | 17.05.2013 | 11.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Peter Ankær Thomsen | 30.05.1996 | 11.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Elizabeth Ankær Thomsen | 28.02.1986 | 11.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Elisabeth Gulddal Thomsen | 28.02.1986 | 25.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Ankær Thomsen | 28.02.1986 | 30.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Bente Henriksen | 28.02.1986 | 22.10.1993 | bestyrelsesmedlem |
Jens Morten Henriksen | 28.02.1986 | 22.10.1993 | formand |