Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-10-04 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET BREDGADE 72, 9830 TAARS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulstedboparken 90, 9870 Sindal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET JAN ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 fjernes Stiftere: Aksel Rosenkrantz Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-09 fjernes Direktion: Jørgen Rosenkrantz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe fast ejendom med henblik på udleje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-18 tilføjes Vedtægter: 1989-08-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulstedboparken 90, 9870 Sindal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-19 tilføjes Direktion: Jørgen Rosenkrantz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-19 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET BREDGADE 72, 9830 TAARS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-19 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET JAN ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-19 tilføjes Stiftere: Aksel Rosenkrantz Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)