Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | Revisor | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode |
Den 2024-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Clemens Stræde 7, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-05 fjernes Bestyrelse: Finn Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-05 fjernes Direktion: Ejnar Jessen Raunkjær (direktør) (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-29 tilføjes Direktion: Ejnar Jessen Raunkjær (direktør) (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2023-11-29 fjernes Direktion: Karina Lauridsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-10-10 fjernes Bestyrelse: Peter Martinussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-06-19 tilføjes Bestyrelse: Peter Martinussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-06-19 fjernes Bestyrelse: Kaj Pedersen (formand) (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-18 fjernes Bestyrelse: Peter Martinussen (næstformand) (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-08 fjernes Bestyrelse: Lars Otto Hylleholt Bai (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Direktion: Karina Lauridsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2020-12-31 fjernes Direktion: Erik Lund (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2020-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Bestyrelse: Ejnar Jessen Raunkjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2017-11-23 fjernes Bestyrelse: Lennard Brødsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-11-23 tilføjes Vedtægter: 2017-11-23 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-02 tilføjes Bestyrelse: Lennard Brødsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-03-02 tilføjes Vedtægter: 2017-03-02 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-02 fjernes Bestyrelse: Per Stig Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-16 fjernes Bestyrelse: Henning Buch Frederiksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-25 tilføjes Bestyrelse: Per Stig Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2016-02-25 fjernes Bestyrelse: Benny Dahl Felthaus (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-24 fjernes Bestyrelse: Peter Martinussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-25 tilføjes Bestyrelse: Lars Otto Hylleholt Bai (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2015-02-25 fjernes Bestyrelse: Kristian Ekdahl Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-27 tilføjes Bestyrelse: Peter Martinussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-27 fjernes Bestyrelse: Gerda Duelund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er ved fælles aktiviteter, herunder produktudvikling, fælles indkøb og markedsføring, at profilere selskabets medlemmer som en landsdækkende kæde af havecentre, og iøvrigt gennem de fælles aktiviteter at støtte andelshaverne i deres daglige forretningsdrift. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden i forening. (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2014-02-27 tilføjes Vedtægter: 2014-02-27 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med blomster og planter (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2012-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2012-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 23, 2600 Glostrup (offentliggjort 2009-11-18)
Den 2012-11-13 tilføjes Navne: HAVECENTRENES INDKØB A.M.B.A. (offentliggjort 2013-01-08)
Den 2012-11-12 fjernes Navne: BO GRØNT A.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-23 tilføjes Bestyrelse: Jens Fridolf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-23 fjernes Bestyrelse: Christian Skousgård Lyngsfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-16 tilføjes Bestyrelse: Kristian Ekdahl Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-16 fjernes Bestyrelse: Peter Martinussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-25 tilføjes Bestyrelse: Christian Skousgård Lyngsfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-25 fjernes Bestyrelse: Finn Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-13 tilføjes Bestyrelse: Gerda Duelund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-03 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-03 fjernes Revisor: Revision Syd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-24 tilføjes Bestyrelse: Ejnar Jessen Raunkjær (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-31 tilføjes Direktion: Erik Lund (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-31 fjernes Direktion: Carsten Richardt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 23, 2600 Glostrup (offentliggjort 2009-11-18)
Den 2009-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 19-21, 2600 Glostrup (offentliggjort 2003-11-28)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-16 tilføjes Bestyrelse: Henrik Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-25 tilføjes Bestyrelse: Jens Fridolf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-25 fjernes Bestyrelse: Lena Skousgård Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med andet specialiseret sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Direktion: Carsten Richardt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-01 tilføjes Revisor: Revision Syd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 fjernes Direktion: Lars Billeschou (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-31 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-01 tilføjes Bestyrelse: Steen Vinkler (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-28 fjernes Bestyrelse: Peter Martinussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-28 fjernes Bestyrelse: Eg Torben Hammer Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 19-21, 2600 Glostrup (offentliggjort 2003-11-28)
Den 2003-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllebakken 9, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-01 tilføjes Direktion: Lars Billeschou (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-03 tilføjes Bestyrelse: Per Stig Christensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 fjernes Bestyrelse: Eric Bengtson (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-03 fjernes Revisor: Steen Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-25 tilføjes Bestyrelse: Lena Skousgård Andersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-25 fjernes Bestyrelse: Kaj Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-26 tilføjes Bestyrelse: Marianne Vrist Bech Willumsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-26 fjernes Bestyrelse: Søren Nielsen Ladefoged (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-08-27 tilføjes Bestyrelse: Peter Martinussen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-27 fjernes Bestyrelse: Peter Martinussen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-04 fjernes Bestyrelse: Finn Nymann Svendsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-04 fjernes Revisor: Bjørn Barkholt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllebakken 9, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-03-05 tilføjes Bestyrelse: Finn Nymann Svendsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-05 tilføjes Binavne: BO GRØNT A.M.B.A. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)