Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Hovedbranche | Kapital | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Navne | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-13 fjernes Direktion: Henning Prien (direktør) (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-08-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel og eksport samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-12 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-11 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-12 tilføjes Vedtægter: 2017-06-12 (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-03 tilføjes Direktion: Henning Prien (direktør) (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2017-01-03 fjernes Direktion: Bent Lumbye Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-08 tilføjes Reelle ejere: Henning Prien (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2016-08-01 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Hemming Balint, Christian Thomas Hemming Hansen (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2016-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beckersvej 41, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvang Alle 27, 1. th., 2770 Kastrup (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-01 tilføjes Legale ejere: HEVA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-07-31 fjernes Legale ejere: LUMBYE IT-SERVICE ApS, HEVA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2014-12-01 fjernes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvang Alle 27, 1. th., 2770 Kastrup (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2010-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sækkedamsvej 89, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2005-05-10)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sækkedamsvej 89, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sækkedamsvej 89, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-06-08)
Den 2006-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sækkedamsvej 89, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-06-08)
Den 2006-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 47, 3. tv., 3500 Værløse (offentliggjort 2003-09-29)
Den 2005-05-10 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2005-05-10)
Den 2005-05-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 47, 3. tv., 3500 Værløse (offentliggjort 2003-09-29)
Den 2003-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-25 tilføjes Direktion: Bent Lumbye Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-25 fjernes Direktion: Annemette Heller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, markedsføre, sælge, vedligeholde og supportere software anvendt som tillægsmoduler til ERP-systemer indenfor områderne system operations samt interfaces til tredjeparts systemer, afsætning af dertil knyttede konsulentydelser samt andre dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2003-09-25 tilføjes Navne: INGENIUM INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2003-09-29)
Den 2003-09-24 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1645 (offentliggjort 2003-08-28)
Den 2003-09-25 tilføjes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2003-09-25 tilføjes Vedtægter: 2003-09-25 (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2003-09-25 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-19 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-08-19 tilføjes Direktion: Annemette Heller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2003-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 tilføjes Legale ejere: LUMBYE IT-SERVICE ApS, HEVA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2003-08-19 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1645 (offentliggjort 2003-08-28)
Den 2003-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2003-08-19 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-08-28)
Den 2003-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-17)