Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Navne | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden trykning (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-04 tilføjes Vedtægter: 1999-08-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-28 tilføjes Navne: ApS AF 31. JANUAR 1986 AF BRABRAND. DK. (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-27 fjernes Navne: ApS AF 31. JANUAR 1986 AF BRABRAND, DK (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-27 fjernes Revisor: LL-Å AF 30.06.1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-04 tilføjes Revisor: REVFIRMA GEORG MATHIASEN I/S TORVET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 86.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-08 fjernes Revisor: Doktor & Benjaminsen Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skæring Parkvej 60, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-31 tilføjes Direktion: Hardy Elmstrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-31 tilføjes Hovedbranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-31 tilføjes Legale ejere: Hardy Elmstrøm (offentliggjort 2015-04-23)
Den 1986-01-31 tilføjes Navne: ApS AF 31. JANUAR 1986 AF BRABRAND, DK (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-01-31 tilføjes Reelle ejere: Hardy Elmstrøm (offentliggjort 2017-10-16)
Den 1986-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1986-01-31 tilføjes Revisor: Doktor & Benjaminsen Revision ApS, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, LL-Å AF 30.06.1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-31 tilføjes Stiftere: Hardy Elmstrøm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)