Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Aage Farsø Nielsen | 07.03.1986 | 24.04.1996 | direktion |
Freddy Christian Jarne Frederiksen | 07.03.1986 | 22.01.1992 | direktion |
Johannes Abildtrup | 07.03.1986 | 23.12.1991 | direktion |
Stig Aage Farsø Nielsen | 07.03.1986 | 02.08.1990 | direktion |
Elsebeth Hoffmann | 07.03.1986 | 15.03.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Aage Farsø Nielsen | 07.03.1986 | 24.04.1996 | bestyrelse |
Erik Moesby | 07.03.1986 | 24.04.1996 | bestyrelse |
Erik Steen Jensen | 07.03.1986 | 24.04.1996 | bestyrelse |
Freddy Christian Jarne Frederiksen | 07.03.1986 | 10.03.1994 | bestyrelse |
Johannes Abildtrup | 07.03.1986 | 10.03.1994 | bestyrelse |
Stig Aage Farsø Nielsen | 07.03.1986 | 23.12.1991 | bestyrelse |
Kirsten Frederiksen | 07.03.1986 | 23.12.1991 | bestyrelse |
Elsebeth Hoffmann | 07.03.1986 | 15.03.1990 | bestyrelse |