Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kornvænget 11, 3550 Slangerup (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Direktion: Lars Hintze Holm (direktør) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-05-31 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Legale ejere: Lizzie Holm (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Navne: BENGT HINTZE HOLM ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Reelle ejere: Lizzie Holm (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Stiftere: ASX 7488 ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-09 tilføjes Legale ejere: Lizzie Holm (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-03-09 fjernes Legale ejere: Bengt Hintze Holm (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-03-09 tilføjes Reelle ejere: Lizzie Holm (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-10-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-02 tilføjes Direktion: Lars Hintze Holm (direktør) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-02 fjernes Direktion: Bengt Hintze Holm (direktion) (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-11-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2013-10-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2013-10-23 tilføjes Vedtægter: 2013-10-23 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2013-10-23 fjernes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2008-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formueforvaltning (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2008-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2008-10-08 tilføjes Vedtægter: 2008-10-08 (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2008-10-08 fjernes Bestyrelse: Lizzie Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2004-01-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornvænget 11, 3550 Slangerup (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kornvænget 11, 3550 Slangerup (offentliggjort 2002-01-10)
Den 2005-09-12 tilføjes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2005-09-12 fjernes Revisor: NVAS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-27 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2004-01-27)
Den 2004-01-26 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2004-01-27)
Den 2003-08-27 fjernes Bestyrelse: Lars Hintze Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2004-01-27)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornvænget 11, 3550 Slangerup (offentliggjort 2002-01-10)
Den 2001-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 35, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 tilføjes Navne: BENGT HINTZE HOLM ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2001-12-19 fjernes Navne: AXE INDUSTRI AGENTURER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-07-24 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1994-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 1994-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-03)
Den 1989-04-19 fjernes Bestyrelse: Kurt Kelstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-19 fjernes Revisor: JBP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-14 tilføjes Navne: AXE INDUSTRI AGENTURER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-05-13 fjernes Navne: ASX 9664 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 35, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-01 tilføjes Bestyrelse: Kurt Kelstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-01 tilføjes Direktion: Bengt Hintze Holm (direktion) (offentliggjort 2017-03-06)
Den 1986-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-05-31 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 1986-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 1986-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-01 tilføjes Legale ejere: Bengt Hintze Holm (offentliggjort 2018-05-29)
Den 1986-01-01 tilføjes Navne: ASX 9664 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 1986-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 1986-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-18)
Den 1986-01-01 tilføjes Revisor: JBP INVEST ApS, MUNGIS A/S, NVAS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 7488 ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 1986-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 1986-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-03)