Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rikke Mølhave Thorborg | 01.06.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Thorborg | 28.02.2013 | 01.06.2014 | adm. dir |
Morten Sode Thopholm Jensen | 01.04.2006 | 28.02.2013 | adm. dir |
Morten Corell | 10.09.2003 | 01.04.2006 | adm. dir |
Peter Allan Simonsen | 22.05.2003 | 10.09.2003 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Munk Nielsen | 27.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Niels Thorborg | 03.06.2014 | formand |
Søren Melanchton Pedersen | 28.02.2013 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicoline Erika Hyldahl | 03.06.2014 | 26.05.2021 | bestyrelse |
Erik Laumand | 21.04.2006 | 28.02.2013 | bestyrelse |
Morten Corell | 22.05.2003 | 13.11.2007 | bestyrelse |
Peter Allan Simonsen | 22.05.2003 | 15.10.2007 | bestyrelse |
Michael Mortensen | 22.05.2003 | 06.01.2006 | bestyrelse |