Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-08-11 fjernes Navne: HANDELSAKTIESELSKABET AF 17.06.1976 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 2, 1208 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1990-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 fjernes Revisor: Niels Erik Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 fjernes Stiftere: Susanne Saul Stakemann, Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-21 fjernes Bestyrelse: Hans Albert Lauritsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-21 fjernes Direktion: Lof Carl Fabritius Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-14 fjernes Bestyrelse: Helga Laufey Kristjansdottir (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-05 tilføjes Vedtægter: 1991-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-05 fjernes Revisor: Allan Hesseldahl Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1990-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Navne: HANDELSAKTIESELSKABET AF 17.06.1976 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-05 fjernes Navne: L.F. RESTAURATIONSFINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-05 fjernes Bestyrelse: Jesper Frøslev-Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-18 tilføjes Navne: L.F. RESTAURATIONSFINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-17 fjernes Navne: AKTIESELSKABET DE 3 X J (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-17 fjernes Bestyrelse: Jens Jørgen Finderup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-17 fjernes Direktion: James Rene Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-17 fjernes Revisor: Torben Hare (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-13 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET DE 3 X J (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-12 fjernes Navne: A/S PSE NR. 1747 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-12 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-12 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-12 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 2, 1208 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 1747 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Torben Hare, Allan Hesseldahl Madsen, Niels Erik Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Stiftere: Susanne Saul Stakemann, Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)