Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Harløsevej 220, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-06 fjernes Navne: FJH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-02-11 fjernes Direktion: Jan Blegvad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-12 fjernes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE JØRGENSEN. HILLERØD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harløsevej 220, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-04 tilføjes Direktion: Jan Blegvad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering, data og udlejning samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 tilføjes Navne: FJH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-03 fjernes Navne: VICH 7151 ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-04 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE JØRGENSEN. HILLERØD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 tilføjes Vedtægter: 2003-08-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Navne: VICH 7151 ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)