Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: N.J. Fjords Alle 12, 1. tv., 1957 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2014-01-12 fjernes Bestyrelse: Anne-Britt Leerbeck Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-12 fjernes Direktion: Poul Leerbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-12 fjernes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2014-01-12 fjernes Kontaktoplysninger: delta@delta-bridge.dk (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2014-01-12 fjernes Navne: DELTA REJSEBUREAU A/S (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2014-01-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-12 fjernes Revisor: Vedbæk Revision v/Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-12 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: N.J. Fjords Alle 12, 1. tv., 1957 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2011-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 35, 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: delta@delta-bridge.dk (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med serviceydelser indenfor turisterhvervet og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Navne: DELTA REJSEBUREAU A/S (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2010-12-20 fjernes Navne: DELTA OF SCANDINAVIA TRAVEL SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Vedtægter: 2010-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 fjernes Binavne: SCANDINAVIAN TRAVELHOUSE A/S, DESTINATION SERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-20 tilføjes Revisor: Vedbæk Revision v/Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-20 fjernes Revisor: Ole Christian Levin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer, turarrangerende (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-26 tilføjes Revisor: Ole Christian Levin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-20 fjernes Revisor: Statsaut Revisor Emil Moth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-30 tilføjes Revisor: Statsaut Revisor Emil Moth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 fjernes Revisor: Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Revisor: Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 fjernes Revisor: Emil Peder Moth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-19 fjernes Binavne: TRAVEL GALLERY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-27 fjernes Bestyrelse: Ulla Levring (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-27 fjernes Direktion: Ulla Levring (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-03 tilføjes Navne: DELTA OF SCANDINAVIA TRAVEL SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-02 fjernes Navne: TRAVEL GALLERY A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-02 fjernes Bestyrelse: Susanne van Hauen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 fjernes Direktion: Susanne van Hauen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-09 tilføjes Navne: TRAVEL GALLERY A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-08 fjernes Navne: SKIBBY TRAVEL GALLERY A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-08 fjernes Bestyrelse: Holger Storm Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-24 tilføjes Navne: SKIBBY TRAVEL GALLERY A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-03-23 fjernes Navne: ASX 9692 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 35, 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-02-01 tilføjes Bestyrelse: Holger Storm Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Binavne: TRAVEL GALLERY A/S, SCANDINAVIAN TRAVELHOUSE A/S, DESTINATION SERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Direktion: Susanne van Hauen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer, turarrangerende (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-02-01 tilføjes Navne: ASX 9692 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Emil Peder Moth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-02-12)
Den 1986-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)