Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: 121 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-08 fjernes Navne: ODN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-08 fjernes Stiftere: Ove Dam Hedegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-04 fjernes Revisor: ND Revision Randers registreret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-20 fjernes Direktion: Ove Dam Hedegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-26 tilføjes Navne: ODN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-25 fjernes Navne: ODN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-25 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: 121 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-03 tilføjes Direktion: Ove Dam Hedegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Going Marine A/S samt aktier og anparter i andre selskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Navne: ODN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Revisor: ND Revision Randers registreret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Stiftere: Ove Dam Hedegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Vedtægter: 2003-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)