Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2009-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 46, 4293 Dianalund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-02 fjernes Direktion: Per Stanley Tambour (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-02 fjernes Navne: MURERFIRMAET TAMBOUR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-02 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Revisor: EJENDOMMEN FELDSKOVVEJ 9 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Stiftere: Anne Tambour (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2003-07-02)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 46, 4293 Dianalund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 46, 4293 Dianalund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 46, 4293 Dianalund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-05 tilføjes Direktion: Per Stanley Tambour (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er murervirksomhed samt hermed beslægtet arbejde. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2003-07-02)
Den 2003-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 tilføjes Navne: MURERFIRMAET TAMBOUR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 tilføjes Revisor: EJENDOMMEN FELDSKOVVEJ 9 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 tilføjes Stiftere: Anne Tambour (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 tilføjes Vedtægter: 2003-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)