Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 34, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-17 fjernes Direktion: Ole Kolind Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-09 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-17 fjernes Navne: OLE POULSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-17 fjernes Revisor: JPHKS A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-17 fjernes Stiftere: Ole Kolind Poulsen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-03-27 tilføjes Revisor: JPHKS A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-03-27 fjernes Revisor: DL INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 34, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 34, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 34, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-09 tilføjes Direktion: Ole Kolind Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for Ole Poulsen Ejendomme ApS, CVR nr.: 16987409 samt formueforvaltning. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-09 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-04-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-04-09 tilføjes Navne: OLE POULSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2003-04-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-04-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-04-09 tilføjes Revisor: DL INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-04-09 tilføjes Stiftere: Ole Kolind Poulsen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-04-09 tilføjes Vedtægter: 2003-04-09 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2003-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)