Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr Stationsvej 3, 8721 Daugård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-17 fjernes Navne: ASX 13.135 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Stiftere: Jens Christian Laursen, Henning Laursen, ANPELAS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-21 fjernes Direktion: Inge Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 tilføjes Direktion: Inge Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-22 fjernes Direktion: Rudolf Frimodt Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr Stationsvej 3, 8721 Daugård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr Stationsvej 3, 8721 Daugård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansiel virksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Navne: ASX 13.135 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-07 fjernes Navne: ASX 13135 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Vedtægter: 2006-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-08 fjernes Bestyrelse: Bent Skov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-26 fjernes Bestyrelse: Oluf Frimodt Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 tilføjes Navne: ASX 13135 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-02-16 fjernes Navne: A.P.L.L. AF 1985 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-02-16 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-16 fjernes Direktion: Henning Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr Stationsvej 3, 8721 Daugård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-12-18 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-18 tilføjes Direktion: Henning Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-12-18 tilføjes Navne: A.P.L.L. AF 1985 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-18 tilføjes Stiftere: Jens Christian Laursen, Henning Laursen, ANPELAS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)