Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Baggers | 26.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anne Sofie Andersen | 08.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Hjuler Andersen | 04.02.1986 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgit Hjuler Andersen | 03.06.2003 | 08.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Janne Lüchau Andersen | 04.02.1986 | 26.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Erik Keld Andersen | 04.02.1986 | 03.06.2003 | bestyrelsesmedlem |