Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KRISTIAN F. MØLLER ApS. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2018-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KRISTIAN F. MØLLER ApS. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenkildevej 30, 8260 Viby J (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Assensgade 21, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-09-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte og indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive virksomhed indenfor boghandel, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-29 tilføjes Vedtægter: 2012-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-05-09)
Den 2007-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assensgade 21, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2007-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundingsgade 35, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-05-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundingsgade 35, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-03 tilføjes Direktion: Marianne Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Legale ejere: Marianne Møller (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2003-04-03 tilføjes Navne: MM AARHUS HOLDING ApS (offentliggjort 2003-04-30)
Den 2003-04-03 tilføjes Reelle ejere: Marianne Møller (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2003-04-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-04-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Stiftere: Marianne Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-04-30)
Den 2003-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)