Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2003-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: JAEDE HANDEL A/S. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JAEDE HANDEL A/S. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2023-07-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-07-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-07-05 tilføjes Vedtægter: 2023-07-05 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-07-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-07-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostermarken 13, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-10-25)
Den 2013-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostermarken 22, 9000 Aalborg (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2011-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Vedtægter: 2011-03-28 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostermarken 22, 9000 Aalborg (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2010-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostermarken 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2007-12-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-06-23)
Den 2007-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostermarken 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2007-12-11)
Den 2007-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 5, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-12 tilføjes Navne: A. J. LUND HOLDING ApS (offentliggjort 2003-06-12)
Den 2003-06-11 fjernes Navne: A. J. LUND HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-06-12)
Den 2003-06-11 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 5, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-08 tilføjes Direktion: Anette Jaede Lund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-08 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-06-23)
Den 2003-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-08 tilføjes Legale ejere: Anette Jaede Lund (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2003-04-08 tilføjes Navne: A. J. LUND HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-08 tilføjes Reelle ejere: Anette Jaede Lund (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2003-04-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2003-04-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-08 tilføjes Stiftere: Anette Jaede Lund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)