Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
TVANGSOPLØST | 30.10.1995 | 30.10.1995 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 19.09.1995 | 29.10.1995 |
NORMAL | 24.09.1986 | 18.09.1995 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Eskild Herbert Schjerning. | 24.09.1986 | 30.10.1995 |
Laurits Niels Steen Lauritsen. | 24.09.1986 | 13.04.1987 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
E-INFO-EJENDOMSMÆGLERNES INFORMATIONS FOND | 24.09.1986 | 30.10.1995 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen | 07.04.1987 | 30.10.1995 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.