Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Casper Andrea Stoltze Rasmussen | 31.12.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Anker Andrea Rasmussen | 26.02.1986 | 31.12.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aase Rasmussen | 06.08.1999 | 28.12.2010 | bestyrelse |
Ida Andréa Stoltze Rasmussen | 06.08.1999 | 28.12.2010 | bestyrelse |
Lauge Andréa Nobili | 06.08.1999 | 28.12.2010 | bestyrelse |
Casper Andrea Stoltze Rasmussen | 31.12.1996 | 28.12.2010 | bestyrelse |
Kaj Anker Andrea Rasmussen | 26.02.1986 | 06.08.1999 | bestyrelse |
Esther Stoltze Rasmussen | 26.02.1986 | 06.08.1999 | bestyrelse |
Philip Andrea Stoltze Rasmussen | 26.02.1986 | 31.12.1996 | bestyrelse |