Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tårnfalkevej 13, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-24 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-16 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-02-24 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-16 fjernes Navne: AO 28 ApS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-16 fjernes Stiftere: FORVALTNINGS-KOMPAGNIET ApS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2014-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2014-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Direktion: Jan Ginderskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-02-24 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2010-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tårnfalkevej 13, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2010-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 176, st., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve fast ejendom til udlejning, samt at drive, vedligeholde og udvikle sådan Herudover er formål at drive agentur, handel, fabrikation, at udøve udlejningsvirksomhed, konsulentvirksomhed, servicevirksomhed, forvaltning og administration iøvrigt, og anden i forbindelse med formålene stående virksomhed - Formål kan drives i Danmark og i udlandet (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2010-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2010-02-11 tilføjes Vedtægter: 2010-02-11 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2009-01-04 tilføjes Direktion: Jan Ginderskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-04 fjernes Direktion: Hans Gustav Brix (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-25 fjernes Revisor: Zimmermann bogføring og regnskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Revisor: Zimmermann bogføring og regnskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 fjernes Revisor: Steen E. Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2003-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2003-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 176, st., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-24 tilføjes Direktion: Hans Gustav Brix (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2003-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-24 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2003-01-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2003-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-24 tilføjes Navne: AO 28 ApS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2003-01-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2003-01-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2003-01-24 tilføjes Revisor: Steen E. Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-24 tilføjes Stiftere: FORVALTNINGS-KOMPAGNIET ApS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2003-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2003-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)