Formål |
---|
Selskabets formål er at eje aktier i ejendomsformidlingsvirksomed og hermed beslægtet virksomhed. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 16.02.2007 (6425 dage). |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 20.01.2003 (7913 dage). |
Branche |
---|
Udlejning af erhvervsejendomme (682040). |
Sidst opdateret den 19.09.2013 og angivet som gældende fra 01.01.2012 (4645 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Udlejning af erhvervsejendomme (682040) | 01.01.2012 | |
Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) | 01.01.2008 | 31.12.2011 |
Ikke-finansielle holdingselskaber (741500) | 20.01.2003 | 31.12.2007 |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 20.01.2003 (7913 dage). |
Revisor |
---|
Lindeberg Storm Fischer Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab |
Sidst opdateret den 31.08.2016 og angivet som gældende fra 25.08.2016 (2947 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Lindeberg Storm Fischer Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | 25.08.2016 | |
REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 24.09.2014 | 25.08.2016 |
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 20.11.2012 | 24.09.2014 |
Revisionsfirmaet Ole Poulsen | 30.01.2012 | 20.11.2012 |
STEEN LETH ANPARTSSELSKAB | 20.01.2003 | 30.01.2012 |
Virksomhedsform |
---|
80. |
Sidst opdateret den 12.02.2003 og angivet som gældende fra 20.01.2003 (7913 dage). |
Kontaktoplysninger |
---|
th@paulun.dk. |
Sidst opdateret den 08.05.2023 og angivet som gældende fra 08.05.2023 (500 dage). |
Telefonnummer |
---|
40591406. |
Sidst opdateret den 08.05.2023 og angivet som gældende fra 08.05.2023 (500 dage). |
Navne |
---|
EJENDOMSMÆGLER NIELS HALD HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 12.02.2003 og angivet som gældende fra 20.01.2003 (7913 dage). |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af én direktør sammen med et andet bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. |
Sidst opdateret den 26.08.2019 og angivet som gældende fra 26.08.2019 (1851 dage). |
Fortolkning (2 tegningsmuligheder) |
---|
1 direktør + 1 andet_bestyrelsesmedlem |
bestyrelsen |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabet tegnes af én direktør sammen med et andet bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse | 26.08.2019 | |
Selskabet tegnes af én direktør sammen med et andet bestyrelsesmedlem, af bestyrelsesformanden alene, af to bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse | 15.07.2019 | 25.08.2019 |
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse | 16.02.2007 | 14.07.2019 |