Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 16, 6600 Vejen (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-03-31 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-24 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-30 fjernes Navne: O.H.H. INVEST ApS (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2003-04-01 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-30 fjernes Stiftere: Ole Hansen Holm (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2015-11-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2015-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 fjernes Direktion: Verner Axelsen Holm (direktion) (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2014-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 16, 6600 Vejen (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2014-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Øbeningvej 8, 6230 Rødekro (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2014-02-12 tilføjes Direktion: Verner Axelsen Holm (direktion) (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2014-02-12 fjernes Direktion: Ole Hansen Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og finansielvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed af enhver art. (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2011-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2011-06-21 tilføjes Vedtægter: 2011-06-21 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2011-06-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr (offentliggjort 2003-06-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øbeningvej 8, 6230 Rødekro (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Øbeningvej 8, 6230 Rødekro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2003-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-04-01 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2003-02-06 tilføjes Direktion: Ole Hansen Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2003-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2003-02-06 tilføjes Navne: O.H.H. INVEST ApS (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2003-02-05 fjernes Navne: O. H. INVEST ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-06 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 tilføjes Stiftere: Ole Hansen Holm (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2003-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2003-02-05 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øbeningvej 8, 6230 Rødekro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-03-31 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2003-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-24 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2003-01-24 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr (offentliggjort 2003-06-26)
Den 2003-01-24 tilføjes Navne: O. H. INVEST ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2003-01-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2003-01-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2003-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-28)