Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosbæksalle 11, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-13 fjernes Bestyrelse: Ngan Choi Kok (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Direktion: Hung Ming Ong (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-13 fjernes Navne: ADVANCED WIRELESS GROUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Stiftere: ADVOKATFIRMA HJULMAND & KAPTAIN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-25 tilføjes Direktion: Hung Ming Ong (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-25 fjernes Direktion: Torben Amtoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-25 fjernes Bestyrelse: Jae Bok Lee (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosbæksalle 11, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Danalien 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2003-07-28)
Den 2005-03-07 fjernes Bestyrelse: Jørgen Bregnhøj (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion af ledningsfrit kommunikationsudstyr samt radio- og telefkommunikationsapparatur, engrossalg af navigations- og telekommunikationsudstyr, forskning og forsøgsudvikling på ingeniør- og teknikområdet samt øvrige ingeniørbeslægtede ydelser (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-15 tilføjes Vedtægter: 2005-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-23 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Bregnhøj (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 fjernes Bestyrelse: Wei Yaw Tan (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danalien 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2003-07-28)
Den 2003-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Badehusvej 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-02 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-01 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2003-03-31)
Den 2003-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-02 tilføjes Navne: ADVANCED WIRELESS GROUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-01 fjernes Navne: ADVANCED WIRELESS DESIGN ApS (offentliggjort 2003-02-10)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2003-03-31)
Den 2003-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-28 tilføjes Bestyrelse: Wei Yaw Tan (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-28 tilføjes Direktion: Torben Amtoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-28 fjernes Direktion: Per Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-14 tilføjes Direktion: Per Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-28 tilføjes Navne: ADVANCED WIRELESS DESIGN ApS (offentliggjort 2003-02-10)
Den 2003-01-27 fjernes Navne: AHK NR. 226 ApS (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2003-01-14 tilføjes Navne: AHK NR. 226 ApS (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2003-01-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-28 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-14 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Badehusvej 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-14 tilføjes Stiftere: ADVOKATFIRMA HJULMAND & KAPTAIN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)