Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-07-30 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET GORMSGAARDEN JELLING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidbjergvej 78, 7080 Børkop (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1/7 1996. VEJLE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 fjernes Stiftere: Viggo Friis Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-14 fjernes Direktion: Viggo Friis Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidbjergvej 78, 7080 Børkop (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-23 tilføjes Direktion: Viggo Friis Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af og handel med kapitalgoder, herunder fast ejendom, dog kun for egen regning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-23 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET GORMSGAARDEN JELLING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-23 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-23 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-23 tilføjes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1/7 1996. VEJLE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-23 tilføjes Stiftere: Viggo Friis Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-23 tilføjes Vedtægter: 1986-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)