Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gramsvej 6, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjerting Strandvej 30, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2015-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: EltonEC ApS. (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjerting Strandvej 30, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2019-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjerting Strandvej 30, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2014-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investering i fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Vedtægter: 2014-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 fjernes Revisor: Sædding Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-24 tilføjes Revisor: Sædding Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-24 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjerting Strandvej 30, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2010-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyvellunden 95, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2003-01-02 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyvellunden 95, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Direktion: Jens Erland Kristoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Legale ejere: Jens Erland Kristoffersen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2003-01-01 tilføjes Navne: 9KIE HOLDING ApS (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2003-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Erland Kristoffersen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Stiftere: Jens Erland Kristoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)