Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Basse | 06.05.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Ullerup Kjær | 26.04.2021 | 06.05.2024 | direktør |
Martin Basse | 30.11.2007 | 26.04.2021 | direktør |
Mogens Ullerup Kjær | 01.05.2006 | 30.11.2007 | direktør |
Viggo Kamstrup Janum | 20.12.2002 | 01.05.2006 | direktør |