Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Revisor | Hovedbranche | Bibranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emil Neckelmanns Vej 11, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Emil Neckelmanns Vej 11, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emil Neckelmanns Vej 11, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2018-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Emil Neckelmanns Vej 11, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emil Neckelmanns Vej 11, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Emil Neckelmanns Vej 11, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-11-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-04-04 tilføjes Direktion: Casper Larsson Højstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-04 fjernes Direktion: Peder Højstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emil Neckelmanns Vej 11, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2008-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerhatten 16, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-11-14)
Den 2007-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerhatten 16, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2007-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalsvej 205, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-11-14)
Den 2007-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-04-25)
Den 2006-05-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-04-25)
Den 2004-06-29 fjernes Hovedbranche: Limfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-29 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2002-08-01 tilføjes Legale ejere: HØJSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2002-08-01 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Højstrup, Casper Larsson Højstrup (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2002-06-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-24 tilføjes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-24 fjernes Revisor: EJENDOMSAKTIESELSKABET HUNDERUPVEJ 116. ODENSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-17 tilføjes Vedtægter: 1994-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalsvej 205, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-15 tilføjes Direktion: Peder Højstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-15 tilføjes Hovedbranche: Limfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-15 tilføjes Navne: P.HØJSTRUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1986-01-15 tilføjes Revisor: EJENDOMSAKTIESELSKABET HUNDERUPVEJ 116. ODENSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-15 tilføjes Stiftere: PIFFE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)