Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2005-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøgade 84, 3., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-05 fjernes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-05 fjernes Navne: EJENDOMME I UDLANDET ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-05 fjernes Stiftere: MNSLP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-13 fjernes Direktion: Søren Leth Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-13 fjernes Revisor: RL ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøgade 84, 3., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørhavevej 63, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørhavevej 63, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-15 tilføjes Direktion: Søren Leth Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at døve investerings- og handelsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 tilføjes Navne: EJENDOMME I UDLANDET ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 tilføjes Revisor: RL ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 tilføjes Stiftere: MNSLP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 tilføjes Vedtægter: 2003-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)