Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | Virksomhedsstatus | ||||
Revisor | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Virksomhedsform |
Den 2021-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellehammervej 8, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellehammervej 8, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-21 fjernes Direktion: Laurits Topholt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-18 tilføjes Revisor: EN FREDERIKSHAVN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1996-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 fjernes Bestyrelse: Tore Sandberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-12-18 fjernes Direktion: Fridthjof Folkvord Wiksnes (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-15 tilføjes Vedtægter: 1995-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-25 tilføjes Navne: SPECIAL CHEMISTRIES & SERVICES ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-24 fjernes Navne: BANGSBO INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-24 fjernes Direktion: Jan Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-09-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-16 fjernes Revisor: Henrik Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-11 fjernes Bestyrelse: Preben Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-01-11 fjernes Direktion: Thorbjørn Aaberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-01-11 fjernes Revisor: Johan Thomas Lundbye Honum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellehammervej 8, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-12-14)
Den 1984-09-01 tilføjes Bestyrelse: Preben Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-09-01 tilføjes Direktion: Thorbjørn Aaberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-09-01 tilføjes Navne: BANGSBO INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-09-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-01 tilføjes Revisor: Johan Thomas Lundbye Honum, Henrik Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)