Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Exnersgade 12-18, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-19 fjernes Direktion: Jens Arbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-19 fjernes Navne: AUTO TEKNIK ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-10-19 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Revisor: J&T ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Stiftere: Harry Jensen Oust (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-06 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-13 tilføjes Revisor: J&T ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET JAN EILVIG ApS STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-19 tilføjes Direktion: Jens Arbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-19 fjernes Direktion: Allan Kim Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-12 fjernes Direktion: Jens Arbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-11 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET JAN EILVIG ApS STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 fjernes Revisor: TEAM REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive salgs- og servicevirksomhed indenfor autobranchen og beslægtede virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Vedtægter: 1996-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-29 fjernes Direktion: Ernst Høj Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Navne: AUTO TEKNIK ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-31 fjernes Direktion: Harry Jensen Oust (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Navne: H.J. OUST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-31 fjernes Revisor: BMR REVISION ESBJERG AF 1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Exnersgade 12-18, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-02-26 tilføjes Direktion: Harry Jensen Oust (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-26 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-02-26 tilføjes Navne: H.J. OUST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-02-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-26 tilføjes Revisor: BMR REVISION ESBJERG AF 1985 ApS, TEAM REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-26 tilføjes Stiftere: Harry Jensen Oust (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)