Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Boulund Knudsen | 17.01.2003 | 11.03.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Boulund Knudsen | 17.01.2003 | 11.03.2010 | bestyrelse |
Peter Christophersen | 17.01.2003 | 11.03.2010 | bestyrelse |
Søren Kristiansen | 17.01.2003 | 11.03.2010 | bestyrelse |
Karl Henrik Elkjær | 17.01.2003 | 06.09.2006 | bestyrelse |
Tim Kjeldsholm | 17.01.2003 | 12.08.2003 | bestyrelse |
Allan Fredløv Arpe | 17.01.2003 | 12.08.2003 | bestyrelse |