Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørn Middelhede Laustsen | 31.12.2006 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Christian Rasmussen | 23.12.2002 | 31.12.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mette Shital Bregendahl Andersen | 20.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Søren Rune Knudsen | 08.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Torben Gai Hjulmand | 31.12.2006 | formand |
Rasmus Bluhme | 23.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Middelhede Laustsen | 23.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Christian Rasmussen | 23.12.2002 | 05.10.2012 | bestyrelsesmedlem |