Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Sørensen | 01.01.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Sloth Højgaard | 01.09.2017 | 31.12.2018 | adm. dir |
Knut Gaaserud | 01.01.2016 | 01.09.2017 | adm. dir |
Peter Rafn | 06.06.2012 | 31.12.2015 | adm. dir |
Anders Bredesen | 25.01.2012 | 06.06.2012 | direktør |
Leo Guldmann Sørensen | 07.08.2003 | 25.01.2012 | direktør |
Klaus Søgaard | 15.01.2003 | 07.08.2003 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Philip Gunnarsson Carlsson | 30.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Sørensen | 02.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Elina Marjaana Kaura | 22.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Ejgil Holm | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Götzsche | 09.08.2021 | formand |
Peter Møller | 31.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christina Trust Majgaard | 18.03.2016 | suppleant |
Jørn Larsen | 31.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikko Johannes Kettunen | 11.10.2022 | 30.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kari Veli Sundbäck | 11.03.2022 | 11.10.2022 | næstformand |
Mats Olof Mikael Paulsson | 03.03.2021 | 09.08.2021 | formand |
Kim Lykke Kolding | 01.04.2020 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Ejgil Holm | 01.04.2020 | 30.12.2021 | suppleant |
Ole Kragh | 01.04.2020 | 31.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Møller | 01.04.2020 | 30.10.2020 | suppleant |
Minna Marketta Schrey-Hyppänen | 24.08.2017 | 02.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anne Helena Viitala | 28.02.2017 | 22.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ari Tapio Lehtoranta | 20.01.2017 | 03.03.2021 | formand |
Sakari Tapio Toikkanen | 20.01.2017 | 28.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Martti Juhani Ala-Härkönen | 19.10.2016 | 11.03.2022 | næstformand |
Sakari Tapio Toikkanen | 17.05.2016 | 19.01.2017 | formand |
Charlotte Ellekrog Udesen | 18.03.2016 | 01.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Jensen | 18.03.2016 | 01.04.2020 | suppleant |
Jakob Flink | 18.03.2016 | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Matti Juhani Malmberg | 21.01.2016 | 28.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mona Carina Svedberg Qvarngård | 21.01.2016 | 22.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Merja Kristiina Eskola | 14.05.2014 | 24.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Olof Frederik Thernström Strand | 14.05.2014 | 16.05.2016 | formand |
Sakari Tapio Toikkanen | 01.07.2013 | 16.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Matti Juhani Pitkäkoski | 01.07.2013 | 14.05.2014 | formand |
Antti Juhani Heinola | 01.12.2012 | 19.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Rafn | 06.06.2012 | 20.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kim Lykke Kolding | 01.06.2012 | 31.03.2020 | suppleant |
Benny Holck Aalling | 01.06.2012 | 18.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lars Kalkerup | 01.06.2012 | 18.03.2016 | suppleant |
Anders Bredesen | 25.01.2012 | 06.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Matti Juhani Malmberg | 02.08.2011 | 01.07.2013 | formand |
Lars Kalkerup | 20.10.2009 | 01.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Benny Holck Aalling | 20.10.2009 | 01.06.2012 | suppleant |
Arne Malonæs | 06.10.2009 | 30.06.2011 | formand |
Bent Jochumsen | 01.03.2009 | 01.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Tuula Marjukka Haataja | 26.11.2008 | 01.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Dennis Nielsen | 31.03.2008 | 01.06.2012 | suppleant |
Bent Jochumsen | 31.03.2008 | 01.03.2009 | suppleant |
Henrik Lefevre Stilling | 31.03.2008 | 28.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
Erling Christian Kongstad Jørgensen | 27.02.2004 | 31.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Kjeldsen | 27.02.2004 | 31.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Poul Haugård Christensen | 27.02.2004 | 31.03.2008 | suppleant |
Leo Guldmann Sørensen | 07.08.2003 | 25.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Juhani Matti Pitkäkoski | 07.08.2003 | 06.10.2009 | formand |
Kalle-Pekka Sävelkoski | 07.08.2003 | 26.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Søgaard | 15.01.2003 | 07.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Troels Elkiær Andersen | 15.01.2003 | 07.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 15.01.2003 | 07.08.2003 | formand |