Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Ejerskaber | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Binavne | ||||
Formål | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Direktion | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-08 tilføjes Vedtægter: 2024-04-08 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2011-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ANGEL FILMS A/S. (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2018-11-12 sletter virksomheden Ejerskaber: DET DANSKE FILMSTUDIE A/S. (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøged Strandvej 21, 4720 Præstø (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomstervænget 52, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-19 tilføjes Binavne: Valdemarslund ApS (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i og kapitalandele, samt, direkte eller indirekte, at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden hermed. (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 175.000,00 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-11-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-11-12 tilføjes Vedtægter: 2018-11-12 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 tilføjes Legale ejere: Lena Christensen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Lindeborg Johansen, Lena Christensen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-06-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstervænget 52, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2006-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 43, 2100 København Ø (offentliggjort 2003-02-24)
Den 2006-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Angel Media A/S, samt direkte eller indirekte, at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden dermed. (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2006-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-08 tilføjes Vedtægter: 2006-05-08 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2003-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 43, 2100 København Ø (offentliggjort 2003-02-24)
Den 2003-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-07 tilføjes Direktion: Poul Erik Lindeborg Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-07 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-07 tilføjes Navne: MULTICOM HOLDING ApS (offentliggjort 2003-02-24)
Den 2003-02-06 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5280 (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2003-02-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2003-02-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Legale ejere: Poul Erik Lindeborg Johansen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2003-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5280 (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)