Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Brian Bisgaard | 29.04.2024 | direktør |
Tanja Sølvkjær Frandsen | 05.10.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andrew Stenholm Paulsen | 01.07.2016 | 05.10.2023 | adm. dir |
John Enok Mandrup Madsen | 21.01.2014 | 01.07.2016 | adm. dir |
Karsteen Østergaard | 01.02.2010 | 21.01.2014 | adm. dir |
Thomas Nistrup | 29.04.2008 | 01.02.2010 | adm. dir |
Keld Østergaard | 14.03.2008 | 29.04.2008 | adm. dir |
John Enok Mandrup Madsen | 19.01.2006 | 14.03.2008 | direktør |
Karsteen Østergaard | 23.12.2002 | 19.01.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tanja Sølvkjær Frandsen | 29.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Bjerregaard Thomsen | 29.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Karsteen Østergaard | 31.05.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andrew Stenholm Paulsen | 02.05.2019 | 29.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Johan Kristian Tuft | 02.05.2019 | 03.06.2021 | næstformand |
John Enok Mandrup Madsen | 31.05.2016 | 29.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thorbjörn Graarud | 31.05.2016 | 02.05.2019 | næstformand |
Karsteen Østergaard | 30.05.2014 | 30.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thorbjörn Graarud | 01.02.2010 | 30.05.2016 | formand |
Karsteen Østergaard | 01.02.2010 | 29.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Keld Østergaard | 03.11.2008 | 02.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
John Enok Mandrup Madsen | 11.04.2008 | 30.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Korsholm Jeppesen | 16.01.2006 | 31.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Monberg | 17.06.2003 | 16.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Keld Østergaard | 23.12.2002 | 11.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik Victor | 23.12.2002 | 16.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Michael Alan Victor | 23.12.2002 | 16.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Niels Martin Nikolaj Victor | 23.12.2002 | 16.01.2006 | formand |
Jens Valdemar Krenchel | 23.12.2002 | 17.06.2003 | bestyrelsesmedlem |