Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 28, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-21 fjernes Navne: SP BYG DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 fjernes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 fjernes Direktion: Flemming Jan Schibstad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2004-01-30)
Den 2007-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 28, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 24, 1. th., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 24, 1. th., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 24, 1. th., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-05-23)
Den 2006-11-29 tilføjes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 fjernes Revisor: Erling Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 24, 1. th., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-05-23)
Den 2006-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 74, 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-02-03)
Den 2006-04-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 74, 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-02-03)
Den 2006-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 26, 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2004-11-10)
Den 2004-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 26, 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2004-11-10)
Den 2004-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterlundvej 63, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2003-08-05)
Den 2004-11-10 tilføjes Revisor: Erling Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Erling Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2004-01-30)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-12 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Erling Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterlundvej 63, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2003-08-05)
Den 2003-05-01 tilføjes Direktion: Flemming Jan Schibstad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 fjernes Direktion: Preben Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggeri og handel med fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Vedtægter: 2003-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 8, 7400 Herning (offentliggjort 2003-03-03)
Den 2003-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 8, 7400 Herning (offentliggjort 2003-03-03)
Den 2003-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-31 tilføjes Direktion: Preben Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 fjernes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 tilføjes Navne: SP BYG DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-30 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2301 (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2003-01-07 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2301 (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2003-01-31 tilføjes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)