Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-11-19 fjernes Binavne: VVS & VENTILATION ApS, VVS & KLOAK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldersbuen 15, st. tv., 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-01 fjernes Direktion: Claus Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-01 fjernes Navne: AA ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Stiftere: Kim Bach (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-25 fjernes Revisor: Revisor Jørgen Frode Zinck Østergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersbuen 15, st. tv., 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgeshøj Alle 8, 2630 Taastrup (offentliggjort 2005-10-10)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-09 tilføjes Revisor: Revisor Jørgen Frode Zinck Østergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 fjernes Revisor: Exacta Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenør og anden beslægtet handelsvirksomhed hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-11 tilføjes Vedtægter: 2008-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2003-02-14)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-25 tilføjes Direktion: Claus Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 fjernes Direktion: Kim Bach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-23 tilføjes Revisor: Exacta Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgeshøj Alle 8, 2630 Taastrup (offentliggjort 2005-10-10)
Den 2005-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 8, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 8, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-03 tilføjes Binavne: VVS & VENTILATION ApS, VVS & KLOAK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-03 tilføjes Direktion: Kim Bach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-03 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2003-02-14)
Den 2003-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-03 tilføjes Navne: AA ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-03 tilføjes Stiftere: Kim Bach (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)