Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Christian Andersen | 01.02.2015 | 12.11.2015 | adm. dir |
Svend Petersen | 22.10.2012 | 01.02.2015 | adm. dir |
Torben Christensen | 07.10.2003 | 22.10.2012 | adm. dir |
Karl Johan Guldmann Christensen | 18.02.1986 | 19.09.2003 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Christian Andersen | 22.10.2012 | 12.11.2015 | bestyrelse |
Torben Christensen | 22.10.2012 | 12.11.2015 | formand |
Orla Rasmussen | 07.10.2003 | 12.11.2015 | bestyrelse |
Ellen Margrethe Christensen | 18.02.1986 | 22.10.2012 | bestyrelse |
Karl Johan Guldmann Christensen | 18.02.1986 | 19.09.2003 | bestyrelse |
Anders Guldmann | 18.02.1986 | 12.09.1989 | bestyrelse |