Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Bestyrelse | Navne | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentbistand til hotel- & restaurations branchen (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 tilføjes Vedtægter: 2023-04-26 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-12-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-28 tilføjes Bestyrelse: Lars Alexander Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forpagte og drive hotel- og restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2011-09-28 tilføjes Navne: ABSALON HOSPITALITY CONSULTING ApS (offentliggjort 2011-09-28)
Den 2011-09-27 fjernes Navne: ABSALON HOTEL & ANNEX ApS (offentliggjort 2003-02-26)
Den 2011-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelsen eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Vedtægter: 2011-09-28 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2010-11-20 fjernes Bestyrelse: Karen Nedergaard Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2010-06-24)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 15, 1653 København V (offentliggjort 2003-02-26)
Den 2003-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-27 tilføjes Bestyrelse: Karen Nedergaard Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-27 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-07 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-27 tilføjes Direktion: Karen Nedergaard Svendsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-27 fjernes Direktion: Annemette Heller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-07 tilføjes Direktion: Annemette Heller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-27 tilføjes Legale ejere: Karen Nedergaard Svendsen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2003-01-27 tilføjes Navne: ABSALON HOTEL & ANNEX ApS (offentliggjort 2003-02-26)
Den 2003-01-26 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1546 (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2003-01-07 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1546 (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2003-01-27 tilføjes Reelle ejere: Karen Nedergaard Svendsen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2003-01-27 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2003-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-01-07 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-06-24)
Den 2003-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)