Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Unionsvej 4, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-01 fjernes Direktion: Henrik Winther Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-01 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET CASTUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Stiftere: THE WHOLE COMPANY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Unionsvej 4, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Unionsvej 2-4, 4600 Køge (offentliggjort 2008-01-15)
Den 2008-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Unionsvej 2-4, 4600 Køge (offentliggjort 2008-01-15)
Den 2008-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandvadsvej 17, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-01-24)
Den 2007-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder eje fast ejendom, samt anden efter direktionens skøn beslægtet formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-11 tilføjes Vedtægter: 2007-05-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandvadsvej 17, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-20 tilføjes Direktion: Henrik Winther Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-01-24)
Den 2002-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET CASTUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Stiftere: THE WHOLE COMPANY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)