Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbovængets Alle 21, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Violvej 14, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2003-10-06 sletter virksomheden Ejerskaber: TELPARTNER A/S. (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-01-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvej 14, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Violvej 14, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-01-08)
Den 2006-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt at drive handel og service og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-06 tilføjes Vedtægter: 2006-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvej 14, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-23 tilføjes Binavne: KOGNITA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 tilføjes Direktion: Michael Carlsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 tilføjes Legale ejere: Michael Carlsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2002-12-23 tilføjes Navne: MIC HOLDING ØLSTYKKE ApS (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2002-12-23 tilføjes Reelle ejere: Michael Carlsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2002-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-12-23 tilføjes Revisor: REVISION 1-2-3 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 tilføjes Stiftere: Michael Carlsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2002-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)