Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-10 fjernes Kontaktoplysninger: dma@benjamincapital.dk (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 494, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 494, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2018-05-31 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Helle Camilla Laursen (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2014-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: dma@benjamincapital.dk (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2008-06-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2008-06-25 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-02-04)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 494, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 494, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-06-16)
Den 2006-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 494, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-06-16)
Den 2006-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 290, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i et tandlægeanpartsselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-19 tilføjes Vedtægter: 2006-04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-20 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-20 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 290, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-04 tilføjes Direktion: Helle Camilla Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-02-04)
Den 2002-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Navne: TANDLÆGE HELLE WEISS HOLDING ApS (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2002-12-04 tilføjes Reelle ejere: Helle Camilla Laursen (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2002-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2002-12-04 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Stiftere: Helle Camilla Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2002-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)